МГУ имени М.В. Ломоносова Кафедра зарубежной журналистики и литературы (Факультет журналистики) другие должности с 16 августа 1978 г. по 5 апреля 1980 г.
Факультет журналистики младший научный сотрудник с 5 апреля 1980 г. по 7 августа 1980 г.
Кафедра зарубежной журналистики и литературы (Факультет журналистики) другие должности с 7 августа 1980 г. по 5 сентября 1980 г.
Кафедра зарубежной журналистики и литературы (Факультет журналистики) младший научный сотрудник с 5 сентября 1980 г. по 29 мая 1981 г.
Кафедра зарубежной журналистики и литературы (Факультет журналистики) другие должности с 29 мая 1981 г. по 10 декабря 1981 г.
Кафедра зарубежной журналистики и литературы (Факультет журналистики) старший лаборант с 10 декабря 1981 г. по 15 ноября 1984 г.
Кафедра зарубежной журналистики и литературы (Факультет журналистики) аспирант с 15 ноября 1984 г. по 15 ноября 1987 г.
Учебный Радиотелецентр (с экспериментальной студией ТВ и радио) (Факультет журналистики) другие должности с 10 декабря 1987 г. по 22 июня 1988 г.
Кафедра зарубежной журналистики и литературы (Факультет журналистики) старший лаборант с 22 июня 1988 г. по 2 марта 1989 г.
Кафедра зарубежной журналистики и литературы (Факультет журналистики) редактор с 2 марта 1989 г. по 26 июня 1995 г.
Кафедра зарубежной журналистики и литературы (Факультет журналистики) преподаватель с 26 июня 1995 г. по 1 декабря 2001 г.
Кафедра зарубежной журналистики и литературы (Факультет журналистики) старший преподаватель с 1 декабря 2001 г. по 28 августа 2022 г.