кандидат биологических наук с 1989 года
МГУ имени М.В. Ломоносова Кафедра зоологии беспозвоночных (Биологический факультет) младший научный сотрудник с 1 января 1988 г. по 1 мая 1990 г.
Учебно-научный центр по переподготовке и повышению квалификации кадров в области экологии, рационального природопользования старший преподаватель с 1 мая 1990 г. по 8 апреля 1996 г.
Кафедра зоологии беспозвоночных (Биологический факультет) научный сотрудник с 9 апреля 1996 г. по 29 октября 2014 г.
Кафедра зоологии беспозвоночных (Биологический факультет) старший научный сотрудник с 30 октября 2014 г. по 25 октября 2015 г.